SHOUT (SCHEME TO HELP OTHERS BY THE UNDER TWENTIES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with young people in the area of volunteering from the ages of 7 to 18
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2015
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 1994: Cofrestrwyd
- SHOUT (SCHEME TO HELP OTHERS UNDER TWENTIES) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXINA SNEDDON | Cadeirydd |
|
|
|||||
STEPHEN TAPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CELIA GOODBAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS TINA GOODBAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH MARY POTTER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28k | £3.68k | £3.41k | £1.84k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £764 | £1.26k | £1.58k | £1.84k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 286 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 286 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 652 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 652 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1017 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1017 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1382 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1382 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1747 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1747 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 DECEMBER 1993 AS AMENDED 19 APRIL 1994 AND 3 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR YOUNG PEOPLE AGED 7 TO 20 WITHIN LINCOLNSHIRE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
LINCOLNSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHIRLOW COTTAGE
MAIN STREET
HOUGHAM
GRANTHAM
NG32 2JD
- Ffôn:
- 01400250648
- E-bost:
- jmpwhirlow@live.co.uk
- Gwefan:
-
SHOUT.(SchemetoHelpOthersbytheUnderTwenties
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window