Hanes ariannol THE ROYAL BATH AND WEST OF ENGLAND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1039397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.68m | £3.15m | £700.00k | £1.76m | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.49m | £3.30m | £1.61m | £1.93m | £3.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.00k | £2.00k | £175.00k | £33.00k | £5.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.48m | £2.94m | £363.00k | £1.39m | £2.54m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.00k | £11.00k | £10.00k | £118.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.00k | £1.00k | £1.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £179.00k | £191.00k | £151.00k | £214.00k | £407.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £752.00k | £724.00k | £829.00k | £1.35m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.74m | £2.58m | £777.00k | £579.00k | £1.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.