DEMENTIA UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dementia UK provides specialist dementia support for families through our Admiral Nurse service. Admiral Nurses work alongside families, giving them the one-to-one support, expert guidance and practical solutions they need. Dementia UK also runs Admiral Nursing Direct, a free and confidential helpline for anyone with concerns about dementia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£22,541,874
Roddion a chymynroddion | £21.67m | |
Weithgareddau elusennol | £496.43k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £111.80k | |
Buddsoddiadau | £266.85k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£18,821,580
Codi arian | £7.07m | |
Weithgareddau elusennol | £11.75m | |
Arall | £0 |
-£14,997 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £7.07m | |
Gwariant elusennol | £11.75m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.72m |
Pobl

238 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
110 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 17 |
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- ADMIRAL NURSES (Enw gwaith)
- ADMIRAL NURSING DIRECT (Enw gwaith)
- FOR DEMENTIA (Enw gwaith)
- FOR DEMENTIA FOR DEMENTIA TRAINING (Enw gwaith)
- FOR DEMENTIA PLUS (Enw gwaith)
- FOR DEMENTIA TRAINING (Enw gwaith)
- UNITING CARERS FOR DEMENTIA (Enw gwaith)
- THE DEMENTIA RELIEF TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DAVID CROISDALE-APPLEBY | Cadeirydd | 09 July 2013 |
|
|
||||
Theresa Murphy | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Alistair Burns | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
David John Ball | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
David Stewart | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Dr Anne Elizabeth Shinkwin | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Katherine Jane Keir | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES ROE | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|||||
Philippa Blane Armitage | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Gavin Anthony Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
JAMES MARK PTARMIGAN DOUGLAS STROYAN | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.89m | £15.81m | £17.13m | £19.42m | £22.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.84m | £9.94m | £15.13m | £17.73m | £18.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.65m | £15.24m | £16.12m | £18.79m | £21.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.72k | £95.21k | £98.68k | £83.98k | £111.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £116.08k | £325.70k | £880.74k | £451.79k | £496.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.77k | £23.70k | £8.15k | £100.57k | £266.85k | |
|
Incwm - Arall | £1.97k | £127.53k | £19.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.27m | £2.36m | £1.93m | £2.81m | £3.70m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.00m | £6.78m | £10.51m | £11.80m | £11.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.81m | £3.15m | £4.62m | £5.93m | £7.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.94k | £131.21k | £176.82k | £247.93k | £424.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £325.00k | £616.54k | £2.48m | £1.73m | £426.89k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £68 | |
|
Gwariant - Arall | £29.44k | £9.62k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £202.85k | £224.63k | £88.63k | £122.14k | £224.68k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £2.03m | £2.06m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.28m | £13.39m | £17.67m | £17.73m | £19.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.00m | £2.26m | £4.41m | £4.81m | £3.27m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 JUNE 1994, AS AMENDED 13TH DECEMBER 2001. CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 23RD MARCH 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 DEC 2019 as amended on 28 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: 2.1 THE PROVISION OF PROFESSIONAL NURSES TO SUPPORT, HELP AND CARE FOR THOSE CARING FOR PEOPLE WHO ARE LIVING WITH DEMENTIA (THE SERVICE TO BE KNOWN AS THE ADMIRAL NURSE SERVICE AND THENURSES AS ADMIRAL NURSES). 2.2 THE RELIEF AND CARE OF THE FRIENDS, RELATIVES AND CARERS OF THOSE WHO ARE LIVING WITH DEMENTIA. 2.3 THE RELIEF, CARE AND TREATMENT OF PEOPLE WHO ARE LIVING WITH DEMENTIA. 2.4 THE DEVELOPMENT OF A PROGRAMME OF PRACTICAL RESEARCH AND THE PROMOTION OF STUDY AND RESEARCH INTO:- 2.4.1 UNDERSTANDING THE CAUSES NATURE AND EFFECTS OF DEMENTIA AND INTO MANAGING CARE FOR PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA, 2.4.2 SUPPORTING PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR RELATIVES, FRIENDS OR CARERS, AND THE PUBLICATION OF USEFUL RESULTS OF ALL SUCH STUDY AND RESEARCH. 2.5 THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT DEMENTIA AND THE INDIRECT EFFECTS ON, AND THE NEEDS OF, PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR RELATIVES, FRIENDS AND CARERS. 2.6 TO ENGAGE IN ANY CHARITABLE ACTIVITIES WHATSOEVER WHICH MAY PROTECT AND PRESERVE THE HEALTH OF THE RELATIVES, FRIENDS AND CARERS OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 16 Mawrth 2001 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7th Floor
One Aldgate
LONDON
EC3N 1RE
- Ffôn:
- 02080365400
- E-bost:
- info@dementiauk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window