Hanes ariannol CARING HANDS

Rhif yr elusen: 1039527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.54k £157.60k £133.76k £151.49k £136.93k
Cyfanswm gwariant £123.05k £138.57k £139.15k £157.46k £172.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £49.27k £23.13k £1.54k £28.12k