Hanes ariannol WYSING ARTS CHARITY

Rhif yr elusen: 1039555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £917.44k £626.16k £762.25k £634.42k £716.75k
Cyfanswm gwariant £963.92k £632.68k £759.74k £693.09k £679.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £493.77k £12.13k N/A £15.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £20.05k £15.43k £15.85k £15.29k £24.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.05k £467 £3.15k £12.48k £4.17k
Incwm - Weithgareddau elusennol £865.62k £607.30k £709.90k £570.03k £644.99k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.94k £2.18k £1.30k £3.10k £7.79k
Incwm - Arall £25.79k £789 £32.05k £33.57k £35.48k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £883.20k £609.74k £739.16k £648.80k £670.07k
Gwariant - Ar godi arian £80.72k £22.95k £20.58k £44.29k £9.30k
Gwariant - Llywodraethu £6.57k £7.92k £6.44k £6.45k £6.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0