EMPOWERME
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of eMpowerMe is to promote, develop and support mental health service user involvement throughout the community. We provide an alternative choice to statutory services, support and develop service user groups, support and develops projects to address unmet needs, as well as providing comprehensive training on mental health awareness to voluntary and statutory groups and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 702233 COMMUNITY COUNCIL OF LANCASHIRE
- 25 Awst 1994: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- LANCASHIRE ADVOCACY (Enw gwaith)
- LANCASHIRE ADVOCACY DEVELOPMENT AND SUPPORT SERVICE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.03k | £102.21k | £169.54k | £153.87k | £166.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.63k | £111.16k | £125.23k | £126.87k | £173.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 12 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 04 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 21 Medi 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JUNE 1994 AS AMENDED 5TH JUNE 1996 AND 23 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
PROMOTE AND SUPPORT SERVICES FOR GROUPS OF PEOPLE OR INDIVIDUALS WHO ARE DISADVANTAGED BY DISABILITY, ILLNESS OR BEING AGED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window