THE CHARITIES ADVISORY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To; - promote charitable giving through Card Aid and the Good Gifts Catalogue - provide opportunities to help others through volunteering (Knit for Peace - knitting for those in need at home and abroad) - provide advice and practical help to charities to enable them to be more effective. - create and fund income generating activities which provide employment and are sustainable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
40000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Angola
- Cenia
- De Affrica
- Dominica
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- India
- Israel
- Malawi
- Rwanda
- Sierra Leone
- Tanzania
- Y Gambia
- Yr Alban
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 26 Awst 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowena Dunn | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||||
DAVID RUSSELL | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|||||||
Leila MacTavish Mohamed | Ymddiriedolwr | 17 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £901.22k | £608.84k | £714.49k | £546.51k | £365.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £943.02k | £725.07k | £763.83k | £747.47k | £567.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £753.09k | £539.49k | £637.10k | £454.11k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £104.80k | £44.43k | £0 | £77.89k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.77k | £12.76k | £66.65k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.55k | £12.16k | £10.74k | £14.51k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £779.39k | £542.65k | £706.95k | £732.90k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.63k | £182.42k | £56.88k | £14.57k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.25k | £7.65k | £6.55k | £7.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £384.29k | £292.84k | £354.98k | £338.23k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £10.38k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Mai 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Mai 2023 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 01 Mai 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 24 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 29 JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
(1) RELIEVE POVERTY THROUGHOUT THE WORLD (2) ADVANCE EDUCATION (3) PRESERVE BUILDINGS AND MONUMENTS OF ARCHITECTURAL MERIT (4) ASSIST CHARITIES SO THAT THEY MAY MAKE BETTER USE OF THEIR ASSETS AND RESOURCES BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO TRADING AND/OR FUNDRAISING ACTIVITIES ON THEIR BEHALF (5) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES AS DEFINED IN SECTION 97(1) CHARITIES ACT 1993
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RADIUS WORKS
BACK LANE
LONDON
NW3 1HL
- Ffôn:
- 02077949835
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window