THE FRIENDS OF THE CONNECTION AT ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We exist to support the work of The Connection at St Martin-in-the-Fields, to raise funds for that charity and to increase awareness among the public of homelessness.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 08 Medi 1994: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF THE CONNECTION (Enw gwaith)
- FRIENDS OF THE CONNECTION AT ST MARTIN'S (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF THE SOCIAL CARE UNIT AT ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JAMES COOPER | Cadeirydd | 19 September 2024 |
|
|||||
Rosemarie LaManno | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Matthew David Whalley | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Alex Gandini | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Mary Keane | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Mr Chris Riley | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
Emily Cecil-Dennett | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
SHEILA MARY BATCHELOR | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £494.46k | £328.41k | £202.07k | £445.76k | £399.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.18k | £329.61k | £225.41k | £439.32k | £413.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/06/1994 AS AMENDED ON 21/06/2003 AS AMENDED ON 16/06/2007 AS AMENDED ON 29/06/2013 AS AMENDED ON 28/06/2014 AS AMENDED ON 04/07/2015 as amended on 29 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE CONNECTION AT ST MARTIN'S IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE IN CONSULTATION WITH THE TRUSTEES OF THE CONNECTION AT ST. MARTIN'S SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE PROVIDED THAT SUCH SUPPORT DOES NOT RELIEVE EXPENDITURE WHICH A BODY OR AUTHORITY IS UNDER A STATUTORY DUTY TO PROVIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CONNECTION AT ST. MARTINS
12 ADELAIDE STREET
LONDON
WC2N 4HW
- Ffôn:
- 02077665522
- E-bost:
- friends@cstm.org.uk
- Gwefan:
-
friendsoftheconnction.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window