BOTELER EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust financially supports a number of educational projects at Sir Thomas Boteler CE High School as well as providing grants, where appropraite, to individual pupils who require financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Warrington
Llywodraethu
- 19 Medi 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William Matthews | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Christopher Robert Penn | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||
Cllr Stephen Patrick Wright | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
COUNCILLOR PETER WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HANS MUNDRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.19k | £75.24k | £68.11k | £71.65k | £78.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £285.05k | £277.17k | £44.62k | £43.18k | £47.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 26 JUL 1994 AS AMENDED BY SCHEME DATED 03 AUG 2003 AS AMENDED ON 01 MAR 2016 AS AMENDED ON 14 AUG 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES AND FACILITIES FOR THE SCHOOL, INCLUDING MAKING PAYMENTS TO THE GOVERNORS OF THE SCHOOL TO BE USED BY THEM IN DISCHARGING THEIR OBLIGATIONS UNDER THE EDUCATION ACTS WITH RESPECT TO THE MAINTENANCE OF THE SCHOOL
Maes buddion
THE BOROUGH OF WARRINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sir Thomas Boteler CE High School
Grammar School Road
WARRINGTON
WA4 1JL
- Ffôn:
- 07885499544
- E-bost:
- carsten@kressel.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window