THE RTPI TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RTPI Trust's objects and activities are: - The provision of support and financial assistance to members and students of the Royal Town Planning Institute who are in financial hardship - To undertake research for the public benefit into town planning - The provision of support to any charitable cause associated with town planning
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Medi 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Bridge | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Ian Tant | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Janet Askew | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
John Acres | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
JOANNA CHAMBERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.35k | £14.87k | £60.48k | £10.98k | £10.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.35k | £12.60k | £5.46k | £12.84k | £12.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 APRIL 1994
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROVISION OF SUPPORT AND FINANCIAL ASSISTANCE TO MEMBERS OF THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE WHO ARE IN FINANCIAL HARDSHIP (2) THE PROVISION OF SUPPORT AND FINANCIAL ASSISTANCE TO STUDENTS OF TOWN PLANNING WHO ARE IN FINANCIAL HARDSHIP (3) TO UNDERTAKE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT INTO TOWN PLANNING AND ITS SOCIAL DOMESTIC AND FINANCIAL EFFECTS ON THE COMMUNITY AND INTO OTHER SUCH RELEVANT FIELDS OF STUDY IN CONNECTION WITH TOWN PLANNING AS THE TRUSTEES THINK FIT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH (4) THE PROVISION AND SUPPORT OF ANY CHARITABLE CAUSE ASSOCIATED WITH TOWN PLANNING
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROYAL TOWN PLANNING INSTITUTE
41-42 BOTOLPH LANE
LONDON
EC3R 8DL
- Ffôn:
- 02079299494
- E-bost:
- governance@rtpi.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window