Hanes ariannol SPRINGFIELD PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1041085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.74k | £143.54k | £113.45k | £104.26k | £94.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.69k | £139.08k | £120.66k | £107.52k | £107.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £100.37k | £112.51k | £89.00k | £74.33k | £65.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £933 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.