THE PRIDE OF BRISTOL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Following the transfer of ownership of the Vessel Pride of Bristol to the care of the National Museum of the Royal Navy Hartlepool , the charity The Pride of Bristol Trust has ceased operations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 301663 BRISTOL (ADVENTURE) UNIT OF THE SEA CADET CORPS
- 22 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1077265 THE PRIORY OF ENGLAND AND THE ISLANDS OF THE MOST ...
- 22 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 301675 AVONMOUTH UNIT 15 OF THE SEA CADET CORPS
- 22 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 278672 2ND NAILSEA (HOLY TRINITY) SCOUT GROUP
- 22 Chwefror 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155339 MV BALMORAL FUND LIMITED
- 11 Hydref 1994: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.29k | £11.73k | £24.89k | £16.00k | £15.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.71k | £13.08k | £23.25k | £13.26k | £10.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 AUGUST 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 24 APRIL 2002
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION AND PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OR YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 25 BY PROVIDING OR ASSISTING IN PROVIDING FACILITIES FOR TRAINING IN SAILING AND SEAMANSHIP OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. B) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE POLICE, THE FIRE AUTHORITY AND THE ROYAL NAVAL AND OTHER RESERVE SERVICES BY THE PROVISION OF ADDITIONAL TRAINING OR TRAINING FACILITIES.
Maes buddion
BRISTOL CHANNEL AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window