ATTIC THEATRE COMPANY (LONDON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Attic produces world class accessible theatre and develops audiences locally, regardless of social, physical or economic barriers. We aim to be at the forefront of exemplary new theatre practice. We also runs a year round community outreach and participation programme for the elderly and vulnerable and run drama workshops for disadvantaged young people, particularly refugees and asylum seekers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £29,319 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Hydref 1994: Cofrestrwyd
- ATTIC (Enw gwaith)
- ATTIC THEATRE COMPANY (Enw gwaith)
- ATTIC THEATRE COMPANY (LONDON) LTD. (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BAYNTON | Cadeirydd | 05 October 2023 |
|
|
||||
Philip Morris | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Emma Manton | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Wayne Thomas Patrick Mullen | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Robin Scott Belfield | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||
ANGELA CALDARA | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||
Jenny Lee | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.90k | £82.78k | £123.32k | £238.49k | £157.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.27k | £71.46k | £123.72k | £209.78k | £149.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £720 | £25.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.00k | £47.93k | £35.86k | £65.55k | £29.32k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION CONVERSION 01 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION OF THE ARTS WITH PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVE REFERENCE TO THE DRAMATIC ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONDON BOROUGH OF MERTON
MITCHAM PUBLIC LIBRARY
LONDON ROAD
MITCHAM
CR4 2YR
- Ffôn:
- 02086406800
- E-bost:
- info@attictheatrecompany.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window