THAXTED CHURCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation,restoration, conservation, protection, renovation, improvement and maintenance of the fabric, furnishings, fittings and facilities of the church as a place of worship for the advancement of the Christian religion and for the benefit of the inhabitants of Thaxted for its architectural and historic interest to the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Stephen Odom | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|||||
Mary Phyllis Carter | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Elcombe | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Richard Till | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
Rev Christopher Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
SUZANNE COMPAGNONI | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|
||||
PETRINA MARGARET MAWER | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|
||||
TOM WILSON | Ymddiriedolwr | 13 February 2016 |
|
|
||||
BRUCE MUNRO | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.49k | £5.58k | £7.77k | £13.20k | £26.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53k | £787 | £3.60k | £8.63k | £3.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 25 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PRESERVATION, RESTORATION, CONSERVATION, PROTECTION, RENOVATION, IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF THE FABRIC, FURNISHING, FITTINGS AND FACILITIES OF THE CHURCH AS A PLACE OF WORSHIP FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THAXTED FOR ITS ARCHITECTURAL AND HISTORIC INTEREST TO THE AREA. (2) THE PROMOTION OR DEVELOPMENT OF THE CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES OF THE CHURCH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
69 Newbiggen Street
Thaxted
DUNMOW
CM6 2QU
- Ffôn:
- 01371 831347
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window