Ymddiriedolwyr THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (WIRRAL)
Rhif yr elusen: 1042342

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Bremner | Cadeirydd | 22 April 2024 |
|
|
||||
Angela Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Valerie Wells | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Dr Joy Sheila Clancy | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Giles Richard Stacey | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Monica Price | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.