COMMUNITY SECURITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CST seeks to protect Britain's diverse and vibrant Jewish community from the external threats of bigotry, antisemitism and terrorism. CST provides physical security, training and advice for the protection of British Jews, assists victims of antisemitism, monitors antisemitic activities and incidents and represents British Jewry to Police, Government and media on antisemitism and security.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£28,497,320
Roddion a chymynroddion | £10.08m | |
Weithgareddau elusennol | £17.37m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £272.75k | |
Buddsoddiadau | £270.02k | |
Arall | £504.65k |
Cyfanswm gwariant:
£26,063,217
Codi arian | £991.93k | |
Weithgareddau elusennol | £25.07m | |
Arall | £0 |
£1,074,239 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £17,368,546 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £991.93k | |
Gwariant elusennol | £25.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.43m |
Codi arian a Arall Gwariant | £991.93k | |
Gwariant elusennol | £25.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.51m |
Pobl

101 Gweithwyr
2000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 9 |
£80k i £90k | 2 |
£100k i £110k | 3 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- CST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.53m | £11.31m | £23.53m | £22.25m | £28.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.16m | £11.85m | £21.89m | £21.07m | £26.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00m | £7.57m | £15.99m | £13.92m | £17.37m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.00m | £2.96m | £7.03m | £7.76m | £10.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £302.59k | £286.08k | £0 | £272.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.00m | £7.57m | £15.99m | £13.92m | £17.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £140.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £97.82k | £50.67k | £107.96k | £270.02k | |
|
Incwm - Arall | £532.89k | £385.79k | £200.59k | £461.74k | £504.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £318.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.61m | £11.60m | £21.31m | £20.44m | £25.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £548.56k | £246.41k | £582.41k | £632.14k | £991.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £57.43k | £66.73k | £82.98k | £37.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.60m | £7.46m | £15.99m | £13.87m | £16.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.43m | £9.65m | £5.51m | £5.35m | £648.39k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £3.23m | £2.02m | £7.57m | £11.69m | £20.10m | |
|
Cyfanswm asedau | £10.88m | £10.95m | £12.52m | £9.36m | £11.83m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.77m | £3.33m | £3.04m | £3.58m | £6.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21/11/1994 AS AMENDED BY DEED DATED 12/11/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 31/12/2002 AS AMENDED BY DEED DATED 16/03/2012 AS AMENDED BY DEED DATED 12 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
1.1.1 TO PROMOTE GOOD RACE RELATIONS BETWEEN THE JEWISH COMMUNITY AND OTHER MEMBERS OF SOCIETY BY WORKING TOWARDS THE ELIMINATION OF RACISM IN THE FORM OF ANTISEMITISM. 1.1.2 TO RELIEVE THE VICTIMS OF RACIAL OR RELIGIOUS PREJUDICE AND ESPECIALLY ANTISEMITISM WHO ARE IN NEED OR WHO HAVE SUFFERED HARDSHIP OR DISTRESS. 1.1.3 TO PROMOTE RESEARCH INTO RACISM, ANTISEMITISM AND EXTREMISM AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH AND OTHERWISE TO PROMOTE PUBLIC EDUCATION ABOUT RACISM, ANTISEMITISM AND EXTREMISM. 1.1.4 TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE POLICE WITHIN THE COMMUNITY AT LARGE AND THE PROMOTION OF GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION OF CRIME WITH PARTICULAR REFERENCE TO: (A) PROVIDING SECURITY ASSISTANCE TO THE JEWISH COMMUNITY; (B) THE MAINTENANCE OF PUBLIC ORDER, SAFETY AND SECURITY; (C) MITIGATION, SECURITY AND PROTECTION AGAINST ANTISEMITISM AND TERRORISM; (D) PROMOTING THE SAFETY OF OR SAFEGUARDING HUMAN LIFE IN THE EVENT OF AN EMERGENCY; AND (E) RACIALLY MOTIVATED ESPECIALLY ANTISEMITIC CRIME. 1.1.6 SUBJECT TO CLAUSE 1.3 TO PROMOTE AND SUPPORT SUCH OTHER PURPOSES AS ARE CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES, AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COMMUNITY SECURITY TRUST
SHIELD HOUSE
HARMONY WAY
LONDON
NW4 2BZ
- Ffôn:
- 02084579999
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window