THE TAIT MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust continues to present performance platforms for emerging and established performing artists from Australia & New Zealand at our many concerts and events, during the 2023-24 fiscal year. Awards totalling £100,000.00 were paid. The Tait Memorial Trust has raised more than £1,500,000 to help support young musicians and dancers who need financial assistance while they are studying in the U.K.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 1994: Cofrestrwyd
- TMT (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLA BARING OAM | Cadeirydd | 12 December 1992 |
|
|
||||
Chad Daniel Vindin | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Dr Margaret Mayston AM | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Matthew Keith Phillips | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
SUSAN THORNTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUSTIN BARING | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.51k | £105.32k | £127.76k | £158.48k | £118.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.61k | £91.69k | £102.34k | £105.11k | £130.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Chwefror 2022 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Chwefror 2022 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 JULY 1994 AS AMENDED ON 5 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE AND PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ART OR SCIENCE OF MUSIC THE PERFORMING ARTS AND FINE ARTS AND TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM THEREIN BY ALL CHARITABLE MEANS NAMELY:- (A) PROMOTING PUBLIC LECTURES CONCERTS AND RECITALS (B) PROMOTING SUCH CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND TRAINING OF TALENTED YOUNG STUDENTS (C) UPHOLDING AND ADVANCING FOR THE PUBLIC BENEFIT THE STANDARDS OF EDUCATION TRAINING AND COMPETENCE OF SUCH STUDENTS (D) ENDOWING AND AWARDING SCHOLARSHIPS EXHIBITIONS BURSARIES PRIZES AND OTHER AWARDS TO ENABLE SUCH TALENTED YOUNG PERSONS TO STUDY (E) PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE FOR THE PURCHASE OF MUSICAL INSTRUMENTS ACCESSORIES AND OTHER EQUIPMENT FOR SUCH PERSONS AS AFORESAID IN NEED THEREOF (F) PROVIDING FOR SUCH PERSONS AS AFORESAID WHO ARE IN NEED THEREOF WITH RECORDING FACILITIES IN ORDER THAT THEY MAY BE TRAINED IN THE ARTISTIC AND TECHNICAL USE OF SUCH FACILITIES (G) PROVIDING ONGOING FINANCIAL ASSISTANCE TO TALENTED YOUNG STUDENTS IN NEED OF SUCH ASSISTANCE ON THE TERMINATION OF THEIR STUDIES TO HELP ESTABLISH THEM IN THEIR CAREERS; PROVIDED ALWAYS THAT ALL SUCH AWARDS PAYMENTS AND OTHER PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE AS ARE MENTIONED IN (D) (E) (F) AND (G) SHALL ONLY BE MADE WHERE THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE THAT THERE IS A SPECIAL NEED TO PROVIDE SUCH ASSISTANCE
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
80 Elm Park Gardens
London
SW10 9PD
- Ffôn:
- 02073510561
- E-bost:
- info@taitmemorialtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window