THE FRIENDS OF ELSTOW ABBEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Contributes towards the upkeep, maintenance and conservation of the structure & fabrics of the Abbey Church of St.Mary and St.Helena, Elstow. To this end, commissions work or goods, or makes grants to the Parochial Church Council, at their request. Raises funds via membership subscriptions, fund-raising events, donations & bequests, "Small Society" lotteries, trading activities and seeking grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 14 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN HENRY STANFORD | Cadeirydd | 10 May 2015 |
|
|
||||||||||
MR RAFF MAROTTA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
CHARLES EDWARD SAMUEL WHITBREAD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
TRACEY HINSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.54k | £514 | £2.56k | £1.22k | £5.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £862 | £0 | £3.53k | £46 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 01 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 NOVEMBER 1994
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION REPAIR MAINTENANCE RESTORATION IMPROVEMENT AND ORNAMENTATION OF THE FABRIC OF ELSTOW ABBEY BEING THE PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ELSTOW AFORESAID "FABRIC" IS DEFINED TO INCLUDE THE CHURCH ORGAN BELLS ELECTRICAL WIRING HEATING INSTALLATION AND THE ECCLESIASTICAL FURNISHINGS AND FITTINGS
Maes buddion
IN PRACTICE, THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ELSTOW BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O THE ABBEY RECTORY
CHURCH END
ELSTOW
BEDS
MK42 9XT
- Ffôn:
- 01234261477
- E-bost:
- friends@elstow-abbey.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window