Dogfen lywodraethu THE FAIRNESS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1044174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 MARCH 1994 AS AMENDED 17 JANUARY 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 APR 2001 as amended on 28 Aug 2020 as amended on 12 Nov 2020 as amended on 18 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
1)THE RELIEF OF POVERTY 2)TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.