THE CHESHIRE FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The WI plays a unique role in providing women with educational opportunities and the chance to build new skills, to take part in a wide variety of activities and to campaign on issues that matter to them and their communities. The WI is a democratic, non-sectarian and non-party political organisation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Halton
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Warrington
- Wirral
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021689 WEAVERHAM WOMEN'S INSTITUTE
- 11 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1023039 SALE WOMEN'S INSTITUTE
- 16 Gorffennaf 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 702284 MICKLE TRAFFORD AND DISTRICT WOMENS INSTITUTE
- 28 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021792 HOOTON WOMEN'S INSTITUTE
- 06 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021802 HENBURY AND DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE
- 22 Chwefror 1995: Cofrestrwyd
- CHESHIRE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selina Ann Prescott | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|||||
Helen Tyrrell | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Beverley June Langham | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Susan Bentley | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Vivien Lee | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Jones | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Susan Leicester | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
ALIA BANKS EL ASMAR | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Wendy Morris | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN PYE | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
NORMA DENT | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
JEAN HARDING | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|||||
ANN BECKETT | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.82k | £163.53k | £97.41k | £120.87k | £137.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £172.54k | £132.84k | £80.66k | £111.51k | £143.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.68k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 03 Awst 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 03 Awst 2020 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/01/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 11/03/03 & 9/03/04. NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE PURPOSE OF THE WOMENS INSTITUTE MOVEMENT IN CHESHIRE COUNTY AND ELSEWHERE.
Maes buddion
CHESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 WHITE FRIARS
CHESTER
CH1 1NZ
- Ffôn:
- 01244347462
- E-bost:
- info@cheshirewi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window