Shiva Charity UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In Nepal we have been rebuilding a school that had been completely destroyed in the 2015 earthquake. There are 5 new classrooms, a toilet block and a new drinking water filtration system. We have also recently repainted two school and repaired and replaced desks and chairs. We are currently sponsoring 6 children through their education at the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Nepal
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 12 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 228545 ROYAL ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES GRAND COUNCI...
- 23 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- S H I V A (Enw gwaith)
- SHIVA (Enw gwaith)
- SHIVA CHARITY (Enw gwaith)
- SCHOOL HELPING INDIA VOLUNTARY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- SCHOOLS HELPING INDIA VOLUNTARY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Birkett | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||
Adam Lythgoe | Ymddiriedolwr | 08 February 2025 |
|
|
||||
Anthony John Hobden | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Katie Cooper | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Paul Raymond Jenkins | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|||||
Garry Carr | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Clive Graham HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.21k | £60.94k | £34.44k | £30.12k | £20.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.21k | £39.66k | £32.92k | £28.34k | £23.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MARCH 1995 AS AMENDED ON 12 MAY 1997 BY RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(C) OF THE CHARITIES ACT 1993 as amended on 23 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF POVERTY AMONGST PEOPLE IN INDIA AND SRI LANKA WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF SCHOOL CHILDREN IN THE CULTURE AND HISTORY OF INDIA AND SRI LANKA
Maes buddion
INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Westbury Crescent
WESTON-SUPER-MARE
Avon
BS23 4RB
- Ffôn:
- 07779389778
- E-bost:
- clivehughes@mac.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window