NORTH ENGLAND CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Christian Church involved in promoting the Gospel: active in education & service to the whole community through programmes aimed at youth, family, marriage, health and spiritual development; all seek to encourage good citizenship. A strong emphasis is placed on healthful living to prevent disease. The charity, as a Mission, also assists overseas in humanitarian aid through its related charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£12,357,900
Roddion a chymynroddion | £11.96m | |
Weithgareddau elusennol | £388.19k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.53k | |
Arall | £4.95k |
Cyfanswm gwariant:
£10,390,324
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £10.39m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,331,617 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £10.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.97m |
Pobl

94 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
3130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 31 Mawrth 1995: Cofrestrwyd
- ADVENTIST (Enw gwaith)
- ADVENTIST CHURCH (Enw gwaith)
- NEC OF SDAS (Enw gwaith)
- NECADVENTIST (Enw gwaith)
- NORTH ENGLAND CONFERENCE (Enw gwaith)
- SDA CHURCH (Enw gwaith)
- SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Palmer | Cadeirydd | 12 September 2024 |
|
|||||||
Dr Jeffrey Couzins | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||||
Amanda Deborah Gardiner | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Alex Opoku-Boateng | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Craig Ramon Gooden | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Dr Patrick Lowe | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Dr Nnenna Madukwe | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Naomi Fuller | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Solon Kyriacou | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Caroline Anne OPIYO-MULLINGS | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Bhekimpilo Nkomo | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Juljan Kastrati | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Sapphira Laurenz Putzgruber | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
|
||||||
Snowdon Reid | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||||
Lana Ashby | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||||
Emanuel Bran | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||||
Michael Kwasi Agyei-Asare | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.68m | £9.60m | £10.20m | £11.54m | £12.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.93m | £9.99m | £8.68m | £9.58m | £10.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.46m | £1.15m | £1.17m | £1.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.86m | £9.42m | £9.92m | £11.23m | £11.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £428.24k | £174.90k | £269.65k | £309.43k | £388.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.70k | £5.59k | £2.25k | £5.22k | £6.53k | |
|
Incwm - Arall | £378.46k | £0 | £2.32k | £0 | £4.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.39k | £0 | £0 | £0 | £86.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.93m | £9.99m | £8.68m | £9.58m | £10.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.26k | £127.10k | £164.23k | £59.25k | £63.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.35m | £2.35m | £3.22m | £3.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.51m | £7.56m | £7.39m | £7.17m | £7.18m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.15m | £2.36m | £3.33m | £5.23m | £7.20m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.15m | £1.79m | £1.07m | £784.37k | £794.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/02/1995 AS AMENDED ON 15/09/1996 AS AMENDED ON 04/11/1999 AS AMENDED ON 20/06/2004 AS AMENDED ON 29/06/2008 AS AMENDED ON 14/09/2012 as amended on 12 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROCLAIM AND TEACH THE EVERLASTING GOSPEL OF OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST IN HARMONY WITH THE PURPOSE AND POLICY OF THE BRITISH UNION CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS.
Maes buddion
THE TERRITORY OF THIS CONFERENCE SHALL CONSIST OF THE ISLE OF MAN AND THE ENGLISH COUNTIES NORTH OF AND INCLUDING NORTHAMPTONSHIRE, WARWICKSHIRE AND WORCESTER.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O NORTH ENGLAND CONFERENCE
22 ZULLA ROAD
MAPPERLEY PARK
NOTTINGHAM
NG3 5DB
- Ffôn:
- 01159606312
- E-bost:
- admin@necadventist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window