Hanes ariannol KOMEDIA PRODUCTIONS

Rhif yr elusen: 1045924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.68k £34.28k £42.54k £62.93k £38.93k
Cyfanswm gwariant £27.75k £34.33k £40.69k £56.47k £42.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.53k N/A £6.00k £6.00k £3.00k