THE FRIENDS OF STUDHAM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds to support our beautiful church, which was founded in 1220 AD, and the surrounding church grounds of St Mary The Virgin in Studham Bedfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 02 Mai 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek John Spriggs | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Marjorie Metcalfe | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Lindsey Richard Glover | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Peter Howard Gee | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
JOHN MCDOUGAL | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
Eric Stanley Jacoby | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.24k | £1.28k | £1.93k | £6.64k | £5.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.51k | £293 | £4.27k | £520 | £453 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 4TH APRIL 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE BUILDING KNOWN AS ST. MARY THE VIRGIN,STUDHAM, AS A PLACE OF ARCHITECTURAL AND HISTORIC INTEREST BY HELPING AND SUPPORTING THE VICAR, CHURCHWARDENS AND PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, STUDHAM, TO: (A)MAINTAIN, REPAIR, RENEW, IMPROVE, ENHANCE AND INSURE THE STRUCTURE AND FABRIC FURNISHINGS, MEMORIALS AND FITTINGS (INCLUDING WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE DESCRIPTION "FITTINGS" ANY ORGAN OR OTHER MUSICAL INSTRUMENT OR MEANS OF MUSIC REPRODUCTION OR STATUE WHICH MAY FROM TIME TO TIME BE WITHIN THE CHURCH AND EXCLUSIVELY IN CONNECTION THEREWITH) OF ST. MARY THE VIRGIN, STUDHAM.
Maes buddion
STUDHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 Holywell Road
Studham
Dunstable
LU6 2PD
- Ffôn:
- 01582873154
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window