Hanes ariannol CORAM VOICE (FORMERLY VOICE FOR THE CHILD IN CARE)
Rhif yr elusen: 1046207
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26m | £2.49m | £2.26m | £2.72m | £2.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £2.46m | £2.20m | £2.53m | £2.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.05m | £1.88m | £1.24m | £1.62m | £1.23m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £278.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.98k | £109.84k | £469.61k | £54.40k | £74.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.13m | £2.38m | £1.77m | £2.66m | £2.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.23k | £3.96k | £6.83k | £6.65k | £5.02k | |
|
Incwm - Arall | £6.30k | £0 | £17.10k | £4.50k | £18.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.09m | £2.44m | £2.16m | £2.48m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.53k | £15.49k | £40.49k | £50.51k | £45.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.10k | £0 | £7.20k | £7.78k | £10.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £2.32k | £2.86k | £2.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.