Hanes ariannol ERIC AND SALOME ESTORICK FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1046374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £287.60k £286.31k £346.57k £688.43k £508.93k
Cyfanswm gwariant £424.60k £394.05k £503.11k £717.13k £610.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.09k £34.03k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £19.41k £3.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £441.03k £273.66k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £189.61k £207.08k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £38.38k £25.00k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £640.49k £551.73k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £76.64k £58.27k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £41.13k £38.19k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0