Hanes ariannol HORDER HEALTHCARE

Rhif yr elusen: 1046624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.17m £33.30m £34.99m £39.58m £41.06m
Cyfanswm gwariant £29.13m £32.39m £36.84m £40.46m £43.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £19.05m £24.14m £21.20m £21.50m £23.30m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £151.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £127.00k £48.00k £99.00k £54.00k £312.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.46m £1.12m £535.00k £839.00k £753.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £27.43m £32.13m £33.33m £37.38m £38.57m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £102.00k £6.00k £0 £220.00k £313.00k
Incwm - Arall £47.00k £0 £1.03m £1.09m £1.11m
Incwm - Cymynroddion £102.00k £24.00k £82.00k £26.00k £302.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £29.13m £32.39m £36.84m £40.46m £43.56m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £67.00k £104.00k £108.00k £114.00k £147.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £2.00k £0 £0 £0