THE FRIENDS OF ASHBY ST. LEDGERS CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Continues to be the advancement of religion which includes the maintenance of the Church of the Blessed Virgin Mary and Saint Leodegarius.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Swydd Northampton
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 09 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Howard | Cadeirydd | 13 March 2021 |
|
|
||||
Alison Howard | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
JANET WEAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14k | £1.35k | £1.40k | £600 | £13.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £398 | £47 | £398 | £276 | £152 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 20 Mai 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Mawrth 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 APRIL 1995 AND AMENDED 7 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND, IN PARTICULAR BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING: 1.THE MAINTENANCE OF THE FABRIC, CONTENTS AND FURNISHINGS OF THE CHURCH OF THE BLESSED VIRGIN MARY AND SAINT LEODEGARIUS IN THE VILLAGE OF ASHBY ST. LEDGERS IN THE COUNTY OF NORTHAMPTONSHIRE. 2.THE PROMOTION OF THE CONSERVATION AND WELLBEING OF THE BUILDING, STRUCTURE, WORKS OF ART, CHURCHYARD AND ECCLESIASTICAL PROPERTIES OF THE CHURCH. 3.THE ADVANCEMENT AMONG PEOPLE OF ALL AGES OF THE AWARENESS AND APPRECIATION OF THE ARCHITECTURAL AND HISTORICAL CHARACTER, QUALITY AND IMPORTANCE OF THE CHURCH, ITS CONTENTS AND FURNISHINGS.
Maes buddion
IN PRACTICE, ASHBY ST LEDGERS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 The Stook
DAVENTRY
Northamptonshire
NN11 0SB
- Ffôn:
- 07825302144
- E-bost:
- Nigel.howard@zetnet.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window