Hanes ariannol EMMAUS DOVER LTD
Rhif yr elusen: 1047354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £631.66k | £684.44k | £823.71k | £684.25k | £804.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £514.48k | £503.09k | £492.34k | £538.56k | £572.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £80.11k | £81.82k | £8.85k | £2.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £115.99k | £238.18k | £394.68k | £239.11k | £338.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £6.34k | £3.96k | £5.96k | £6.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £514.73k | £438.44k | £422.40k | £438.08k | £453.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £949 | £1.48k | £2.68k | £1.09k | £6.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £35.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.48k | £484.38k | £466.91k | £516.62k | £550.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £18.72k | £13.75k | £21.94k | £21.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.31k | £0 | £0 | £2.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £8.93k | £0 | £6.85k | £14.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £11.68k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.