THE CHIPPING NORTON MUSIC FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holding or promoting an annual festival and presenting and promoting public performances, concerts and recitals to advance the education in the art and science of music and encourage and support practical music-making, both vocal and instrumental, and performance of other art forms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,250 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH COBB | Cadeirydd |
|
|
|||||
Philippa Furlong | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Katharine Higgins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas Edwards | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Julia Dyer | Ymddiriedolwr | 06 July 2020 |
|
|
||||
Richard Wood | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|||||
Philippa Emma Ann Amelia Simpson | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Peter Hunt | Ymddiriedolwr | 03 July 2015 |
|
|
||||
JOANNA RIGG | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
VICTORIA CATHERINE PIKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | 15/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.58k | £5.32k | £9.71k | £24.10k | £23.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.22k | £2.43k | £13.09k | £12.68k | £18.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £750 | N/A | N/A | £1.00k | £1.25k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2023 | 14 Mai 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2022 | 16 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2021 | 14 Mawrth 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 APRIL 1995 AS AMENDED 24 APRIL 2008 as amended on 11 May 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC AND THE ENCOURAGEMENT AND SUPPORT OF PRACTICAL MUSIC-MAKING, BOTH VOCAL AND INSTRUMENTAL, BY (INTER ALIA) HOLDING OR PROMOTING AN ANNUAL FESTIVAL AND PROMOTING PUBLIC PERFORMANCES, CONCERTS, AND RECITALS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 The Leys
CHIPPING NORTON
Oxfordshire
OX7 5HH
- Ffôn:
- 01608658602
- E-bost:
- committee@cnmf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window