CARMARTHEN FAMILY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our role at Carmarthen Family Centre is to support families with young children by working in partnership to enhance family life and to offer opportunities for parents and children to improve their lives through education - empowering individuals and strengthening the communities in which they live.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,750 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
- TY NI (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emlyn Schiavone | Cadeirydd | 21 September 2015 |
|
|||||||
Rosemary Laura Rowland | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||||
Frances Elizabeth Owens | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||||
RICHARD JOHN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||||
DOUG ROSE | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|
||||||
HELEN THOMAS | Ymddiriedolwr | 12 February 2013 |
|
|
||||||
NIGEL ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.38k | £47.43k | £61.94k | £56.98k | £49.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.33k | £47.20k | £45.82k | £45.41k | £43.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.50k | £18.30k | £14.92k | N/A | £9.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 FEBRUARY 1995 AS AMENDED 3 MAY 1995 AS AMENDED 8 MAY 1996
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CARMARTHEN AND DISTRICT (HEREINAFTER CALLED THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS. TO WORK BI-LINGUALLY WITH LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS, RESIDENTS AND USERS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND EDUCATION WITH THE OBJEECTS OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THOSE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT. B) THE ASSOCIATION SHALL BE NON PARTY IN POLITICS AND NON SECTARIAN IN RELIGION. C) TO ESTABLISH, OR SECURE THE ESSTABLISHMENT OF, A FAMILY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN COOPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY)
Maes buddion
CARMARTHEN AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Hapus Family Centre
114 Park Hall
CARMARTHEN
SA31 1JG
- Ffôn:
- 07508883857
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window