Dogfen lywodraethu THE GRAMMAR SCHOOL AT LEEDS
Rhif yr elusen: 1048304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 4 JULY 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 JUNE 2005 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION DATED 31 AUGUST 2005 AS AMENDED ON 29 NOV 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING FOR BOYS AND GIRLS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.