ymddiriedolwyr THE GRAMMAR SCHOOL AT LEEDS
Rhif yr elusen: 1048304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Matthew Martin | Cadeirydd | 12 November 2014 |
|
|||||||||||
Beverley Ashby | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||||||
Robert Howse | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||||||
Patricia Jacqueline Sowa | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||||||||
Philip Britton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Dr Almas Khan | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|
||||||||||
Mark Richard Curle | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||||||||
Jacqueline Alethea Harper | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|||||||||||
Claire Vilarrubi | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|||||||||||
Professor Abigail Harrison Moore | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||||||||
Joanne Semple | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||||||
CHARLENE LYONS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||||||
Anthony John Walsh | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||||||||
JEREMY CROSS | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.