Hanes ariannol MANCHESTER CITY GALLERIES TRUST
Rhif yr elusen: 1048581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.25m | £1.39m | £1.39m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.17m | £628.01k | £958.15k | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £681.41k | £205.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £134.17k | £69.38k | £1.03m | £429.50k | £81.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £930.65k | £968.76k | £59.06k | £753.09k | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £38.59k | £206.39k | £295.77k | £212.23k | £153.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £166 | £418 | £88 | £176 | £27.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.09k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £5.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £193.83k | £228.53k | £88.04k | £257.73k | £286.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £837.29k | £940.52k | £539.97k | £700.42k | £1.01m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.14k | £0 | £0 | £19.96k | £41.22k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £200.74k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £32.14k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.