Hanes ariannol BROMSGROVE DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1048758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.09k | £23.50k | £22.56k | £23.73k | £24.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.34k | £24.01k | £19.39k | £22.30k | £23.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £5.00k | £4.50k | £4.40k | £4.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.