Hanes ariannol WOMEN’S HEALTH MATTERS
Rhif yr elusen: 1048788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.48k | £489.48k | £506.39k | £528.68k | £813.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £399.75k | £491.52k | £442.48k | £526.31k | £655.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.00k | N/A | £57.60k | £77.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.73k | £200.57k | £146.96k | £125.94k | £111.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £80.41k | £80.01k | £157.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £5.80k | £7.59k | £5.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £419.62k | £440.81k | £650.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £559 | £265 | £377 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £423.07k | £512.93k | £644.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £19.41k | £13.38k | £10.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.