THE NEW MECHANICS INSTITUTION PRESERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Benefiting the people of the Swindon area by preserving the built heritage (of particular historical, architectural or constructional interest); by developing and operating facilities for the education, recreation or other leisure time occupation in the interests of social welfare; and providing activities supportive of community development, and of regeneration and renewal.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 01 Medi 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Stanley Wright | Cadeirydd | 03 February 2022 |
|
|
||||||||||
Aaron Luke Marchant | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||||||
Abigail Rockett | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||||||
ROBERT CHARLES BARRETT | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|||||||||||
Helen George | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||||||||
Sally Therese Cole | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.98k | £136.52k | £57.62k | £61.86k | £323.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.98k | £58.16k | £61.50k | £82.00k | £337.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.27k | £8.41k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 01 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 03 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 03 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 19 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 19 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 MAY 1995 AS AMENDED 13 APRIL 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON THE 23 OCTOBER 2003. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 MAR 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE WHATEVER OF THE HISTORICAL ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND THE BOROUGH OFSWINDON IN THE FORM OF BUILDINGS INCLUDING ANY BUILDING AS DEFINED IN SECTION 290(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1971 OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST FOR THE BENEFIT OF THE TOWNSPEOPLE OF SWINDON IN THE BOROUGH OF SWINDON IN THE COUNTY OF WILTSHIRE AND OF THE NATION AT LARGE 2. THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE LIVING AND WORKING IN THE BOROUGH OF SWINDON 3. UNDERTAKE ANY OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
IN PRACTICE THE BOROUGH OF SWINDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The New Mechanics Institute Trust
Central Community Centre
Emlyn Square
SWINDON
SN1 5BG
- Ffôn:
- 01793520592
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window