ymddiriedolwyr MARCHWOOD VILLAGE HALL MANAGEMENT COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1049276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY OWENS | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
VANESSA WALKER | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Wendy Bennett | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
STEVE DALY | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
SUE GOULDING | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
TONY HODDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DARRYL HINDLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEE PERKIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL SAXBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.