Hanes ariannol THE CHRISTIE CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1049751
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.88m | £15.33m | £11.02m | £13.20m | £23.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.35m | £41.56m | £11.93m | £12.47m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.47m | £14.93m | £10.84m | £12.71m | £21.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.27k | £19.77k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £9.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £331.95k | £377.83k | £0 | £45.61k | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £179.70k | £446.00k | £280.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.49m | £4.96m | £5.11m | £5.26m | £8.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.68m | £38.66m | £9.90m | £10.08m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.68m | £2.89m | £2.02m | £2.40m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £234.75k | £231.54k | £250.79k | £233.24k | £184.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £33.97m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.