THE CHRISTIE CHARITABLE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity supports the development of cancer prevention, treatment, research and education through investment in staff, equipment, facilities and other support services. The Charity does this by making grants to The Christie NHS Foundation Trust, and, occasionally to other related bodies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£23,087,154
Roddion a chymynroddion | £21.68m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.13m | |
Arall | £280.11k |
Cyfanswm gwariant:
£1,633,730
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.63m | |
Arall | £0 |
-£26,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.63m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £21.45m |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- 29 Mehefin 1998: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHRISTIE HOSPITAL CHARITABLE FUND (Enw gwaith)
- THE CHRISTIE HOSPITAL CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.88m | £15.33m | £11.02m | £13.20m | £23.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.35m | £41.56m | £11.93m | £12.47m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.47m | £14.93m | £10.84m | £12.71m | £21.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.27k | £19.77k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £9.57k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £331.95k | £377.83k | £0 | £45.61k | £1.13m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £179.70k | £446.00k | £280.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.49m | £4.96m | £5.11m | £5.26m | £8.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.68m | £38.66m | £9.90m | £10.08m | £1.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.68m | £2.89m | £2.02m | £2.40m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £234.75k | £231.54k | £250.79k | £233.24k | £184.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £33.97m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £850.00k | £850.00k | £5.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.39m | £1.33m | £593.10k | £600.97k | £582.97k | |
|
Cyfanswm asedau | £53.50m | £61.06m | £59.20m | £49.25m | £60.14m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £23.27m | £57.07m | £36.65m | £25.98m | £19.62m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 DECEMBER 1995 AS AMENDED BY DEEDS DATED 12 SEPTEMBER 1997, 31 MARCH 1998, 25 JANUARY 2008 AND 31 JULY 2009.
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO CHRISTIE HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST ADULT LEUKAEMIA UNIT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST BREAST CANCER RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST CANCER APPEAL FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST CENTENARY APPEAL FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST CHEMOTHERAPY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST CLINICAL RESEARCH LABORITIES FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST CYTOLOGY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST DIAGNOSTIC RADIOLOGY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST ENDOCRINOLOGY RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST EPIDEMIOLOGY RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST GARDNER BEQUEST FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST GENERAL RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST HAEMATOLOGY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST HISTOPATHOLOGY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST LASER FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST LEUKAEMIA RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST LUNG CANCER RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST MEDICAL EQUIPMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST MEDICAL ONCOLOGY RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST MELANOMA AND KIDNEY CANCER RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST P.I.C.R. DIRECTORS FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST PAEDIATRIC ONCOLOGY UNIT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST PATIENT AMENITIES GENERAL FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST RADIOTHERAPY DEPARTMENT FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST RADIOTHERAPY RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST ROBIN DODGE FELLOWSHIP FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST STAFF AMENITIES GENERAL FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST SURGICAL RESEARCH FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST SYMPTOM PAIN RELIEF FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST VICTORIA HOUSE APPEAL FUND
- CHRISTIE HOSPITAL NHS TRUST YAG LASER FUND
- 04 Mawrth 1996 : Cofrestrwyd
- 29 Mehefin 1998 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window