Hanes ariannol THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST. GEORGE, BENENDEN

Rhif yr elusen: 1050172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.60k £3.28k £4.55k £7.67k £6.24k
Cyfanswm gwariant £1.97k £1.06k £11.65k £1.46k £1.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A