Hanes ariannol BATH CITY FARM
Rhif yr elusen: 1050202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.34k | £315.26k | £401.97k | £864.98k | £593.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.07k | £285.84k | £302.26k | £356.94k | £517.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.19k | £13.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £782.44k | £447.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £51.54k | £89.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £30.61k | £55.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £140 | £749 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £250 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £317.87k | £330.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £34.55k | £180.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £939 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £4.52k | £6.47k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.