THE R.L.ST.J.HARMSWORTH MEMORIAL RESEARCH FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the research into cancer and rheumatism
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT COL CHARLES VIVIAN CLARKE | Cadeirydd | 07 November 2006 |
|
|
||||
Felix James Augustine Clarke | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Dr Jeremy Paul Anthony Russell | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
The Hon Timothy Harmsworth | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
PATRICIA CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 09 February 1997 |
|
|
||||
LORD THOMAS HAROLD RAYMOND HARMSWORTH | Ymddiriedolwr | 03 December 1974 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.77k | £13.59k | £39.04k | £39.04k | £14.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £792 | £792 | £792 | £792 | £1.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Mawrth 2025 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 APRIL 1924
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT BY MEANS OF RESEARCH AND OTHERWISE OF THE INVESTIGATION AND SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE DISEASES RHEUMATISM AND CANCER, OR EITHER OF THEM AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SEE FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LAWES & CO
BOYCES BUILDING
42 REGENT STREET
CLIFTON
BRISTOL
BS8 4HU
- Ffôn:
- 01179745221
- E-bost:
- team@lawes.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window