WALLSCOURT FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation's objects are to advance and further education and learning at or in connection with the University of the West of England, Bristol. It furthers these objects by providing or assisting in the provision of funds and/or physical resources to or for the purposes of the University.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£1,713,938
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £439.10k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.27m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£809,447
Codi arian | £26.15k | |
Weithgareddau elusennol | £783.29k | |
Arall | £0 |
-£238,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £26.15k | |
Gwariant elusennol | £783.29k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £904.49k |
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Olaniyi Olomolaiye | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||||||
Sonia Brenda Mills | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||||
Richard John Skerrett Holmes | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|||||||||
MARTIN JOHN HAGEN | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||||||
William John Marshall | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|||||||||
Christopher Arthur Booy | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|||||||||
John Steven Laycock | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||||||
Gillian Elizabeth Camm | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||||||
MRS K J MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PROFESSOR S G WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £852.56k | £7.01m | £1.27m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.40m | £2.14m | £1.09m | £809.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.28k | £718.23k | £735.81k | £439.33k | £439.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.75k | £54.35k | £76.56k | £835.07k | £1.27m | |
|
Incwm - Arall | £261.99k | £79.98k | £6.20m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.40m | £2.11m | £1.05m | £783.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.33k | £0 | £28.04k | £44.19k | £26.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.25k | £41.64k | £45.32k | £46.78k | £48.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £629.82k | £759.43k | £784.99k | £347.91k | £80.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £92.33k | £0 | £28.04k | £44.19k | £26.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £23.41m | £22.70m | £21.61m | £20.97m | £20.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £14.03m | £13.50m | £19.60m | £20.37m | £21.86m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £896.09k | £326.43k | £311.85k | £275.96k | £246.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 OCTOBER 1995 AS AMENDED 20 MARCH 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND FURTHER EDUCATION AND LEARNING AT OR IN CONNECTION WITH THE UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL.
Maes buddion
IN PRACTICE BRISTOL AND SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND
FRENCHAY CAMPUS
COLDHARBOUR LANE
BRISTOL
BS16 1QY
- Ffôn:
- 01173286695
- E-bost:
- hugh.boyes@uwe.ac.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window