THE PUTTENHAM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising events to encourage participation in charitable work by the inhabitants of Puttenham and the surrounding area. Make educational grants to local students; Financial aid the elderly and infirm within Puttenham and nearby villages. Maintain and repair St Mary's church and churchyard and Cecilia Hall Puttenham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVER CHARLES MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|||||||
TREVOR JOHN WATSON | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||||
Edward George Rutter | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||||
CHRISTINE RUTTER | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||||
GILLIAN ELAINE BARBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LORRAINE BEVERLEY ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr MALCOLM ERNST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.57k | £55.85k | £53.43k | £65.05k | £85.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.08k | £51.35k | £58.44k | £99.08k | £115.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 08 Tachwedd 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 203 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Tachwedd 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Tachwedd 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mehefin 2023 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Tachwedd 2021 | 375 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 20 OCTOBER 1995 AS AMENDED BY CHARITY COMMISSION LETTER DATED 27TH JANUARY 1998 AND DEED OF VARIATION DATED 18TH MAY 1998.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION AND THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PUTTENHAM INCLUDING (A) THE MAINTENANCE OF THE CHURCHYARD OF ST MARY PUTTENHAM HERTFORDSHIRE SHOWN EDGE RED ON THE PLAN (B) AS LONG AS THE CHURCH OF ST MARY PUTTENHAM AFORESAID CONTINUES AS A SEPARATE CHURCH TO SERVE THE PARISH OF PUTTENHAM THE MAINTENANCE AND REPAIR (INCLUDING ANY NECESSARY BUILDING OR REBUILDING) OF THE SAID CHURCH TOGETHER WITH ITS ORNAMENTS AND FURNISHINGS AND ANY ADDITIONS TO THE CHURCH. (C) THE MAINTENANCE AND REPAIR OF ST. CECILIA CHURCH HALL PUTTENHAM AFORESAID (2) THE RELIEF OF POVERTY OR HARDSHIP ON THE PART OF ANY FAMILY OR PERSONS WHO HAVE BELONGED TO THE CHURCH OF ST. MARY PUTTENHAM FOR A PERIOD OF THREE YEARS IMMEDIATELY BEFOREHAND OR WHO HAVE RESIDED IN THE PARISH OF PUTTENHAM FOR SUCH PERIOD. (3) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS LIVING IN THE PARISH AWARDING BURSARIES OR GRANTS FOR EDUCATIONAL OR VOCATIONAL NEEDS INCLUDING THE SUPPLY OF TOOLS, BOOKS, COMPUTERS, PROJECTORS AND OTHER EQUIPMENT PROVIDING THEY HAVE RESIDED IN THE PARISH OF PUTTENHAM FOR A PERIOD OF 3 YEARS IMMEDIATELY BEFOREHAND.
Maes buddion
PUTTENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASTROPE FOLLY
ASTROPE
TRING
HP23 4PN
- Ffôn:
- 01296668337
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window