Hanes ariannol ROTARY CLUB OF MILTON KEYNES CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1051108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £32.42k £7.92k £30.32k £44.00k £41.92k
Cyfanswm gwariant £42.22k £13.67k £32.37k £39.71k £36.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.42k N/A N/A