Hanes ariannol GOREFIELD PLAYING FIELD ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1051382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.60k £259.28k £68.08k £98.97k £123.84k
Cyfanswm gwariant £61.57k £23.00k £51.44k £85.51k £103.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £814 £198.00k £10.67k £2.60k N/A