Ymddiriedolwyr GOREFIELD PLAYING FIELD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1051382

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBARA HOLT | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Simon Bramley | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Barry Stanford | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Zarry Parry | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||||||||||
Scott Parry | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||||||||||
Paul Holt | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Stephen Lucas | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Kirsty Skinner | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Cara Holt | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Samantha Kublik | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|||||||||||||
Rob Gifford | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||||||||||
Adam Mark Skinner | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||||||||||
Kevin Burton | Ymddiriedolwr | 17 September 2014 |
|
|
||||||||||||
Nick Turner | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|
||||||||||||
Rachael Jay | Ymddiriedolwr | 16 July 2013 |
|
|
||||||||||||
MICHAEL WILLIAM PEGGS | Ymddiriedolwr | 09 July 2012 |
|
|
||||||||||||
MICHAEL JOHN HUMPHREY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.