Hanes ariannol THE NORTH TYNESIDE CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1051472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.95k | £596.10k | £847.51k | £756.86k | £757.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.57k | £590.74k | £813.39k | £758.28k | £726.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £195.57k | £186.79k | £271.45k | £306.70k | £313.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.55k | £10.05k | £8.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.03k | £1.61k | £2.25k | £1.47k | £8.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.81k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £572.46k | £581.57k | £830.21k | £746.80k | £739.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.73k | £2.57k | £2.82k | £1.25k | £2.28k | |
|
Incwm - Arall | £7.92k | £10.34k | £12.23k | £7.35k | £7.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £598.57k | £590.74k | £813.39k | £758.28k | £726.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.03k | £11.57k | £12.96k | £15.62k | £13.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.