Hanes ariannol LONG STRATTON DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1051687
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.70k | £23.23k | £24.72k | £22.32k | £15.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.39k | £19.81k | £23.80k | £22.05k | £12.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.35k | £0 | £10.76k | £6.46k | £5.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.